DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA SA | Apoderado | 19/05/2022 | 30/11/2022 |
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA SA | Consejero | 08/04/2022 | 30/11/2022 |
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES SA MEDIO PROPIO | Consejero | 29/08/2022 | 24/10/2022 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
Apoderado
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6738 , F 33, S 8, H SE 4139, I/A 130 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Consejero
- Del Campo Sanchez Myriam
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
- Velasco Perez Rogelio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6715 , F 129, S 8, H SE 4139, I/A 129 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Consejero
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 212, S 8, H SE 30250, I/A 123 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-41
Consejero
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 212, S 8, H SE 30250, I/A 121 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Apoderado
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6715 , F 128, S 8, H SE 4139, I/A 128 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Consejero
- Diaz Mariscal Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6715 , F 127, S 8, H SE 4139, I/A 127 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-41
Información de DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO
Mostramos los datos de DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos