DIAZ MARISCAL MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ MARISCAL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MARISCAL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTION BALANCE TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
DIAGNOSTIC SUPPORT ESPAÑA SL | Administrador Unico | 17/02/2010 | |
GRUPO SANITARIO GALEANO SL | Apoderado | 08/07/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARISCAL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARISCAL MARIA
Empresa: MOTION BALANCE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Diaz Mariscal Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 81, S 8, H A 166935, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-03
Empresa: BIOPOSTURAL SL
Apoderado Solidario
- Diaz Mariscal Maria
- Galeano Rodriguez Jesus
- Pozuelo Chacon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 142, S 8, H SE 83370, I/A 4 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: BIOPOSTURAL SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Mariscal Maria
- Pozuelo Chacon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 142, S 8, H SE 83370, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Empresa: BIOPOSTURAL SL
Apoderado Solidario
- Diaz Mariscal Maria
- Galeano Rodriguez Jesus
- Pozuelo Chacon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 141, S 8, H SE 83370, I/A 2 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-41
Empresa: DIAGNOSTIC SUPPORT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Diaz Mariscal Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 170, S 8, H SE 85284, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-41
Empresa: BIOPOSTURAL SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Mariscal Maria
- Pozuelo Chacon Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5110 , F 140, S 8, H SE 83370, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-41
Empresa: GRUPO SANITARIO GALEANO SL
Apoderado
- Diaz Mariscal Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3691 , F 32, S 8, H SE 52620, I/A 3 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-41
Información de DIAZ MARISCAL MARIA
Mostramos los datos de DIAZ MARISCAL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARISCAL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos