DIAZ MANZANO SALVADOR
Informe ejecutivo de DIAZ MANZANO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DIAZ MANZANO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNIDAD DE REGANTES BARRANCO DEL LAUREL Y LA MONTAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2009 | 25/03/2021 |
LOS TILOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2021 | |
PEOPLE BUILDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2021 | |
TIRMA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/07/2011 | 24/03/2021 |
DISAFO 2000 SL | Administrador Solidario | 15/09/2016 | |
DISAFO 2000 SL | Liquidador | 15/09/2016 | 15/09/2016 |
VINCULACIONES DE DIAZ MANZANO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MANZANO SALVADOR
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 33, S 8, H GC 42531, I/A 6 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-35
Empresa: LOS TILOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 180, S 8, H GC 18337, I/A 15 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-35
Empresa: PEOPLE BUILDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 197, S 8, H GC 3054, I/A 10 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-35
Empresa: TIRMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 225, S 8, H GC 4597, I/A 86 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-35
Empresa: DISAFO 2000 SL
Liquidador
- Diaz Manzano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 158, S 8, H GC 24052, I/A 2 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-35
Empresa: DISAFO 2000 SL
Administrador Solidario
- Diaz Manzano Salvador
- Rodriguez Torres Antonio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 158, S 8, H GC 24052, I/A 2 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-35
Empresa: TIRMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 221, S 8, H GC 4597, I/A 68 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-35
Empresa: TIRMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Perez Luis
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 221, S 8, H GC 4597, I/A 68 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Correa Suarez Virgilio
- Diaz Manzano Salvador
- Quintana Rodriguez Gonzalo Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 31, S 8, H GC 42531, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-35
Información de DIAZ MANZANO SALVADOR
Mostramos los datos de DIAZ MANZANO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MANZANO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos