DIAZ LOPEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de DIAZ LOPEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ LOPEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASER PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 06/02/2024 | |
ABANICOSDESEVILLA TEAM SL | Presidente | 31/01/2018 | |
ABANICOSDESEVILLA TEAM SL | Consejero | 31/01/2018 |
VINCULACIONES DE DIAZ LOPEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ LOPEZ MERCEDES
Apoderado Solidario
- Alvarez Navarro Joaquin
- Carrizo Gonzalez Javier
- Diaz Lopez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 21, S 8, H M 442233, I/A 91 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Navarro Joaquin
- Carrizo Gonzalez Javier
- Diaz Lopez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31915 , F 208, S 8, H M 39662, I/A 1294 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: ABANICOSDESEVILLA TEAM SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Diaz Lopez Mercedes
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6492 , F 59, S 8, H SE116456, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Lopez Mercedes
- Villar Valor Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30743 , F 147, S 8, H M 97987, I/A 551 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Información de DIAZ LOPEZ MERCEDES
Mostramos los datos de DIAZ LOPEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ LOPEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos