DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ & CARRASCO TOPOGRAFOS SL | Administrador Solidario | 21/12/2017 | |
NUEVAS TECNOLOGIAS TOPOGRAFICAS SL | Administrador Solidario | 27/06/2016 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA AJT SL | Administrador Solidario | 01/03/2013 | |
JOVENES TOPOGRAFOS ASOCIADOS ANDALUCES SL | Apoderado | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
Empresa: DIAZ & CARRASCO TOPOGRAFOS SLL
Administrador Solidario
- Carrasco Gutierrez Juan Jose
- Diaz Gutierrez Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156, L 2069, F 6, S 8, H MA 59045, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-29
Empresa: DIAZ & CARRASCO TOPOGRAFOS SLL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Gutierrez Juan Jose
- Diaz Gutierrez Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156, L 2069, F 6, S 8, H MA 59045, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-29
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS TOPOGRAFICAS SL
Administrador Solidario
- Carrasco Gutierrez Juan Jose
- Diaz Gutierrez Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529, L 4436, F 183, S 8, H MA134835, I/A 1 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-29
Administrador Solidario
- Carrasco Gutierrez Juan Jose
- Diaz Gutierrez Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5106, L 4013, F 194, S 8, H MA117052, I/A 1 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Apoderado
- Diaz Gutierrez Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3981, L 2892, F 164, S 8, H MA 82219, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos