DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RFD 2021 SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
ANTUÑA GUTIERREZ SL | Administrador Solidario | 17/07/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Empresa: RFD 2021 SL
Administrador Solidario
- Diaz Gutierrez Jose Manuel
- Martin Prieto Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47800 , F 10, S 8, H B 562588, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: ANTUÑA GUTIERREZ SL
Administrador Solidario
- Antuña Isla Ramon Luis
- Diaz Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 186, S 8, H AS 55388, I/A 1 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-33
Empresa: CENTRE DE FISIOTERAPIA MANFRED SA
Administrador Unico
- Diaz Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28589 , F 85, S 8, H B 140971, I/A 12 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: CENTRE DE FISIOTERAPIA MANFRED SA
Administrador Unico
- Diaz Gutierrez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28589 , F 83, S 8, H B 140971, I/A 10 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-08
Información de DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos