DIAZ GONZALEZ VANESA
Informe ejecutivo de DIAZ GONZALEZ VANESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ GONZALEZ VANESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES VADIGO SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ GONZALEZ VANESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GONZALEZ VANESA
Empresa: INVERSIONES VADIGO SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Gonzalez Vanesa
- Montes Membrives David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34530 , F 22, S 8, H B 249738, I/A 5 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-08
Empresa: INVERSIONES VADIGO SL
Administrador
- Diaz Gonzalez Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34530 , F 22, S 8, H B 249738, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: YEGUADA DELTORO SL
Administrador
- Diaz Gonzalez Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34708 , F 41, S 8, H B 255658, I/A 5 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de DIAZ GONZALEZ VANESA
Mostramos los datos de DIAZ GONZALEZ VANESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GONZALEZ VANESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos