DIAZ GONZALEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de DIAZ GONZALEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ GONZALEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ ORS SL | Administrador Solidario | 28/04/2022 |
VINCULACIONES DE DIAZ GONZALEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GONZALEZ ROBERTO
Empresa: DIAZ ORS SL
Administrador Solidario
- Diaz Gonzalez Roberto
- Ors Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 1, S 8, H M 768046, I/A 1 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Liquidador
- Diaz Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 126, S 8, H AS 46354, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-33
Administrador Unico
- Diaz Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 126, S 8, H AS 46354, I/A 4 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-33
Administrador Unico
- Diaz Gonzalez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 124, S 8, H AS 46354, I/A 1 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-33
Empresa: ARENAWA DISTRIBUCIONES SL
Liquidador Solidario
- Diaz Gonzalez Roberto
- Fernandez Trujillo Arteaga Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 74, S 8, H TF 32064, I/A 3 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-38
Empresa: ARENAWA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Gonzalez Roberto
- Fernandez Trujillo Arteaga Maria Del Carmen
Liquidador Solidario
- Diaz Gonzalez Roberto
- Fernandez Trujillo Arteaga Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 74, S 8, H TF 32064, I/A 3 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-38
Empresa: ARENAWA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Gonzalez Roberto
- Fernandez Trujillo Arteaga Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 74, S 8, H TF 32064, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-38
Información de DIAZ GONZALEZ ROBERTO
Mostramos los datos de DIAZ GONZALEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GONZALEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos