DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
Informe ejecutivo de DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES ANGEL S. DIAZ SL | Socio Unico | 25/10/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
Empresa: DISTRIBUCIONES ANGEL S. DIAZ SL
Administrador Unico
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 68, S 8, H AS 3049, I/A 10 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-33
Empresa: GESTION INMOBILIARIA DIAZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 22, S 8, H AS 13972, I/A 3 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-33
Empresa: DISTRIBUCIONES ANGEL S. DIAZ SL
Socio Único
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 38, S 8, H AS 3049, I/A 8 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-33
Apoderado
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H AS 18742, I/A 4 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-33
Empresa: PASTELERIA LA AMISTAD SL
Apoderado
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 221, S 8, H AS 16585, I/A 8 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-33
Empresa: PASTELERIA LA AMISTAD SL
Apoderado
- Diaz Gonzalez Angel Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 198, S 8, H AS 16585, I/A 7 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-33
Información de DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR
Mostramos los datos de DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos