DIAZ GOMEZ SALVADOR
Informe ejecutivo de DIAZ GOMEZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ GOMEZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANZAROTE HAPPY HOLLIDAY SL | Administrador Solidario | 04/06/2019 | |
MVCI MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ GOMEZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GOMEZ SALVADOR
Empresa: LISALA INVERSIONES 97 SL
Administrador Solidario
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12580 , F 105, S 8, H M 201019, I/A 5 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: LANZAROTE HAPPY HOLLIDAY SL
Administrador Solidario
- Diaz Gomez Salvador
- Lamata Rodriguez Ines
- Rubio Lamata Carlos
- Rubio Lamata Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 194, S 8, H IL 2386, I/A 18 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-35
Empresa: LANZAROTE HAPPY HOLLIDAY SL
Administrador Unico
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 194, S 8, H IL 2386, I/A 18 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-35
Empresa: LISALA INVERSIONES 97 SL
Administrador Solidario
- Diaz Gomez Salvador
- Lamata Rodriguez Ines
- Rubio Lamata Carlos
- Rubio Lamata Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12580 , F 105, S 8, H M 201019, I/A 4 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: LISALA INVERSIONES 97 SL
Administrador Unico
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12580 , F 105, S 8, H M 201019, I/A 4 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: SALVADOR DIAZ GOMEZ Y ASOCIADOS SL
Socio Único
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 3236, F 185, S 8, H MA 3423, I/A 7 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-29
Empresa: MVCI MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3250, L 2163, F 159, S 8, H MA 24923, I/A 44 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Empresa: CAMOJAN PROPERTIES SL
Liquidador
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 601, F 110, S 8, H MA 21176, I/A 7 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-29
Empresa: CAMOJAN PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Diaz Gomez Salvador
- Mena Garcia Juan Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 601, F 110, S 8, H MA 21176, I/A 7 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-29
Empresa: SALVADOR DIAZ GOMEZ Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Diaz Gomez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 3236, F 185, S 8, H MA 3423, I/A 6 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de DIAZ GOMEZ SALVADOR
Mostramos los datos de DIAZ GOMEZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GOMEZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos