DIAZ GARRIGUES MARCIAL
Informe ejecutivo de DIAZ GARRIGUES MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ GARRIGUES MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUÑOL INDUSTRIAL SA | Consejero | 26/01/2012 | 02/07/2020 |
SOCIEDAD MERCANTIL DE GESTION CATASTRAL MANCOMUNADA SL | Consejero | 05/12/2013 | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE DIAZ GARRIGUES MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GARRIGUES MARCIAL
Empresa: BUÑOL INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Agustina Carcel Jesus Alejandro
- Diaz Garrigues Marcial
- Ortega Cusi Victorino
- Palmer Ruiz Francisco Matias
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 216, F 134, S 8, H V 3173, I/A 22 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-46
Empresa: BUÑOL INDUSTRIAL SA
Consejero
- Diaz Garrigues Marcial
- Espert Sanchez Emilio
- Sierra Ortiz Manuel
- Zanon Zanon German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 216, F 133, S 8, H V 3173, I/A 19 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-46
Consejero
- Diaz Garrigues Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9716, L 6998, F 172, S 8, H V 156907, I/A 3 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-46
Consejero
- Claramunt Manzanaro Cristina
- Diaz Garrigues Marcial
- Domenech Perez David
- Lisarde Cifre Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9716, L 6998, F 171, S 8, H V 156907, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-46
Empresa: BUÑOL INDUSTRIAL SA
Consejero
- Diaz Garrigues Marcial
- Hernandez Carrascosa Alicia
- Masmano Palmer Joaquin
- Pastor Magdalena Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 216, F 132, S 8, H V 3173, I/A 15 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-46
Información de DIAZ GARRIGUES MARCIAL
Mostramos los datos de DIAZ GARRIGUES MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GARRIGUES MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos