DIAZ GARCIA VIRGINIA
Informe ejecutivo de DIAZ GARCIA VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ GARCIA VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 20/12/2022 | |
NEW KLIMT TERCIARIO 2001 SL | Apoderado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ GARCIA VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GARCIA VIRGINIA
Apoderado Mancomunado
- Bosch Pujol Pere
- Diaz Garcia Virginia
- Garriga Benaiges Oscar
- Santos Rouco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48034 , F 8, S 8, H B 128931, I/A 111 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
Apoderado
- De Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Diaz Garcia Virginia
- Martinez Sequera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 98, S 8, H B 131133, I/A 73 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: FRIO CONDAL SL
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Alonso Garcia Carolina
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Carriedo Penas Gabriel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Castellano Sanchez Juan
- Crespo Diaz Ruben
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diaz Garcia Virginia
- Diez Alustiza Roberto
- Esteban Cortes Carlos
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Sequera Jose
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Sainz Armada Jose
- Saitua Iribar Martin
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guindal Francisco
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Urquidi Garcia Javier
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41789 , F 201, S 8, H B 224078, I/A 14 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: FRIO CONDAL SL
Apoderado
- Alonso Garcia Carolina
- Camarero Candela Miguel Angel
- Castellano Sanchez Juan
- De Munsuri Pinsan Francisco
- De Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Diaz Garcia Virginia
- Esteban Cortes Carlos
- Gutierrez Crespo Maria Teresa
- Martinez Sequera Jose
- Menendez Fernandez Miguel Angel
- Perez Asensio Maria Jose
- Perez Igualador Encarnacion
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guindal Francisco
- Seva Gonzalez Emilia
- Toll Navarro Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 155, S 8, H B 224078, I/A 13 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Empresa: FRIO CONDAL SL
Apoderado
- Alonso Garcia Carolina
- Arriola Alcibar Itziar
- Ballesteros Godia Josep Maria
- Camarero Candela Miguel Angel
- Casanovas Escussol Jaume
- Casas Txintxurreta Pablo
- Castellano Sanchez Juan
- De Munsuri Pinsan Francisco
- De Peñaranda Gonzalez Robalto Marta
- Diaz Garcia Virginia
- Esteban Cortes Carlos
- Gilaberte Fortea Alfredo
- Gutierrez Crespo Maria Teresa
- Lizasoain Urcola Ramon
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Sequera Jose
- Menendez Fernandez Miguel Angel
- Perez Asensio Maria Jose
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Sainz Armada Jose
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guinda Francisco
- Vazquez Martinez De Pinillos Emilio
- Ybarra Echevarria Luis
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 155, S 8, H B 224078, I/A 13 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Empresa: IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Alonso Garcia Carolina
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Carriedo Penas Gabriel
- Casas Txintxurreta Pablo
- Castellano Sanchez Juan
- Crespo Diaz Ruben
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diaz Garcia Virginia
- Diez Alustiza Roberto
- Esteban Cortes Carlos
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Sequera Jose
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Sainz Armada Jose
- Saitua Iribar Martin
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guindal Francisco
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Urquidi Garcia Javier
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 93, S 8, H B 131133, I/A 69 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Empresa: IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
Apoderado
- Alonso Garcia Carolina
- Barrio Herraez Virginia
- Camarero Candela Miguel Angel
- Carnero Fernandez Jose Vicente
- Carriedo Penas Gabriel
- Castellano Sanchez Juan
- De Munsuri Pinsan Francisco
- De Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Diaz Garcia Virginia
- Esteban Cortes Carlos
- Gutierrez Crespo Maria Teresa
- Martinez Sequera Jose
- Menendez Fernandez Miguel Angel
- Perez Asensio Maria Jose
- Perez Igualador Encarnacion
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guindal Francisco
- Seva Gonzalez Emilia
- Toll Navarro Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 91, S 8, H B 131133, I/A 68 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Empresa: IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SA
Apoderado
- Aleman Herranz Beatriz
- Alonso Garcia Carolina
- Arriola Alcibar Itziar
- Ballesteros Godia Josep Maria
- Barbero Rodriguez Isabel
- Barrio Herraez Virginia
- Bueno Bermejo Carlos
- Camarero Candela Miguel Angel
- Carnero Fernandez Jose Vicente
- Carriedo Penas Gabriel
- Casanovas Escussol Jaume
- Casas Txintxurreta Pablo
- Castellano Sanchez Juan
- De Munsuri Pinsan Francisco
- De Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diaz Garcia Virginia
- Esteban Cortes Carlos
- Gilaberte Fortea Alfredo
- Gutierrez Crespo Maria Teresa
- Guzman Alonso Allende Guillermo
- Lizasoain Urcola Ramon
- Martin Esteban Eva Maria
- Martin Gonzalez Beatriz
- Martin Valladolid Cristina
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Sequera Jose
- Menendez Fernandez Miguel Angel
- Perez Asensio Maria Jose
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rebollo Liceaga Juan Carlos
- Rodriguez De Blas Cristina
- Sainz Armada Jose
- San Pedro Guerenabarrena Jose Luis
- Sanchez Castellano Emilio
- Sanchez Guindal Francisco
- Vazquez Martinez De Pinillos Emilio
- Ybarra Echavarria Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 91, S 8, H B 131133, I/A 68 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Empresa: NEW KLIMT TERCIARIO 2001 SL
Apoderado
- Aguado Diaz Borja Jorge
- Basterrechea Garcia Alvaro
- Camarero Candela Miguel Angel
- Carriedo Penas Gabriel
- Casanovas Escussol Jaume
- Castellano Sanchez Juan
- De Munsuri Pinsan Francisco
- De Peñaranda Gonzalez-robatto Marta
- Diaz Garcia Virginia
- Gutierrez Crespo Maria Teresa
- Lizasoain Urcola Ramon
- Martinez Sequera Jose
- Perez Asensio Maria Jose
- Perez Igualador Encarnacion
- Sanchez Castellano Emilio
- Toll Navarro Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27069 , F 11, S 8, H M 289566, I/A 20 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de DIAZ GARCIA VIRGINIA
Mostramos los datos de DIAZ GARCIA VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GARCIA VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos