DIAZ GARCIA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de DIAZ GARCIA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ GARCIA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPANNA SPAIN SL | Administrador Unico | 08/06/2023 | |
INTERNATIONAL VOCATIONAL TRAINING SL | Administrador Solidario | 03/01/2022 | |
J&J ASTURMAS SL | Administrador Solidario | 29/04/2020 | |
CORDIZ SOLUCIONES INTEGRALES SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
ASESOR PROYECT SPAIN SL | Administrador Unico | 14/11/2014 | |
HERMES TRAINERS SL | Administrador Solidario | 27/03/2014 | |
ARRCER VIAJES SL | Administrador Solidario | 28/03/2012 | |
CERAMICAS ARROYOMOLINOS SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | |
ARRCER REHABILITACION E INTERIORISMO SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 | |
ASTURPRINT DIGITAL SL | Administrador Solidario | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ GARCIA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GARCIA JUAN JOSE
Empresa: CAPANNA SPAIN SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45210 , F 180, S 8, H M 795531, I/A 1 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Empresa: INTERNATIONAL VOCATIONAL TRAINING SL
Administrador Solidario
- Diaz Garcia Juan Jose
- Francisco Romero Caballero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 147, S 8, H CE 3516, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-51
Empresa: ALMINA EVENTOS SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 208, S 8, H CE 2132, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-51
Empresa: J&J ASTURMAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Suarez Juan Luis
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4394 , F 149, S 8, H AS 56427, I/A 1 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-33
Empresa: CORDIZ SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40086 , F 160, S 8, H M 712222, I/A 1 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: INVERSIONES CAÑONERO DATO SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Garcia Juan Jose
- Lopez Rodriguez Juan Miguel
- Valero Moronta Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 171, S 8, H CE 2713, I/A 3 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-51
Empresa: SELVISEPTA SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 213, S 8, H CE 2250, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-51
Empresa: ASESOR PROYECT SPAIN SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32848 , F 40, S 8, H M 591329, I/A 1 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: HERMES TRAINERS SL
Administrador Solidario
- Diaz Garcia Juan Jose
- Duarte Merino Francisco Jose
- Pasamar Hernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 45, S 8, H CE 2734, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-51
Empresa: INVERSIONES CAÑONERO DATO SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Garcia Juan Jose
- Lopez Rodriguez Juan Miguel
- Valero Moronta Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 170, S 8, H CE 2713, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-51
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ GARCIA JUAN JOSE
Mostramos los datos de DIAZ GARCIA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GARCIA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos