DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
Informe ejecutivo de DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANDELION DIGITAL SL | Apoderado | 20/02/2023 | |
AFFINITY GENOMICS SL | Administrador Unico | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
Empresa: DANDELION DIGITAL SL
Apoderado
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44641 , F 11, S 8, H M 786235, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Empresa: KUTOROGA ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 113, S 8, H M 689226, I/A 2 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Apoderado
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Director General
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 212, S 8, H M 525293, I/A 18 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: KUTOROGA ATLANTICA SL
Administrador Unico
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 110, S 8, H M 689226, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Administrador Unico
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29453 , F 218, S 8, H M 530197, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: MARIA MOÑITOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6690 , F 220, S 8, H M 108902, I/A 13 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: MARIA MOÑITOS SL
Consejero Delegado
Presidente
- Diaz Garcia Antonio Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6690 , F 218, S 8, H M 108902, I/A 9 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Información de DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL
Mostramos los datos de DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GARCIA ANTONIO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos