DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ GAMERO Y ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 21/10/2015 | |
DIAZ GAMERO Y ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 21/10/2015 | |
ANEA PRODUCCIONES SL | Apoderado | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
Empresa: SAND CASTLE SRL
Administrador Unico
- Diaz Gamero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 80026, I/A 5 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-41
Empresa: DIAZ GAMERO Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Diaz Gamero Maria Del Mar
Soc.Prof.
- Diaz Gamero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6089 , F 26, S 8, H SE106816, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Empresa: ANEA PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Diaz Gamero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028 , F 24, S 8, H SE 81515, I/A 3 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-41
Información de DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GAMERO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos