DIAZ GALLARDO TRINIDAD
Informe ejecutivo de DIAZ GALLARDO TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ GALLARDO TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROACTIVA FORMACION SL | Administrador Unico | 16/03/2016 | 07/10/2019 |
EUROACTIVA FORMACION SL | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ GALLARDO TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GALLARDO TRINIDAD
Empresa: EUROACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Diaz Gallardo Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 195, S 8, H GR 35735, I/A 6 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-18
Empresa: EUROACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Diaz Gallardo Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 195, S 8, H GR 35735, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-18
Empresa: EUROACTIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Diaz Gallardo Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 194, S 8, H GR 35735, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-18
Información de DIAZ GALLARDO TRINIDAD
Mostramos los datos de DIAZ GALLARDO TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GALLARDO TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos