DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
Informe ejecutivo de DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES LA FLORESTA SA | Consejero | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
Empresa: TALAVENUS SL
Administrador Unico
- Diaz Exposito Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 768, F 78, S 8, H CC 13613, I/A 4 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-10
Administrador Solidario
- De La Cruz Del Valle Cesar
- Diaz Exposito Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 756, F 61, S 8, H CC 13382, I/A 6 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-10
Empresa: TALAVENUS SL
Administrador Unico
- Diaz Exposito Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 768, F 78, S 8, H CC 13613, I/A 3 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-10
Administrador Solidario
- De La Cruz Del Valle Cesar
- Diaz Exposito Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 756, F 57, S 8, H CC 13382, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-10
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Exposito Juan-antonio
- Hernando Fraile Luis Domingo
- Sierra Ramirez Jose
Consejero
Presidente
- Diaz Exposito Juan-antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 208, S 8, H TO 13805, I/A 7 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-45
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Exposito Juan-antonio
- Hernando Fraile Luis Domingo
- Sierra Ramirez Jose
Consejero
Presidente
- Diaz Exposito Juan-antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 208, S 8, H TO 13805, I/A 4 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-45
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 208, S 8, H TO 13805, I/A 4 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-45
Información de DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO
Mostramos los datos de DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ EXPOSITO JUAN-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos