DIAZ EXPOSITO EMILIO
Informe ejecutivo de DIAZ EXPOSITO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ EXPOSITO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAYTONA HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2022 | |
DAYTONA AGGCO SL | Apoderado Mancomunado | 21/10/2022 | |
DIGITAL DHF IBERIA SL | Apoderado Solidario | 12/07/2022 | |
DIGITAL DHF IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 08/06/2022 | |
MARQUES BIDCO SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | |
EDIEX TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
DIGITAL DATA CENTRE BIDCO SL | Apoderado | 07/03/2022 | |
DAYTONA MIDCO SL | Apoderado | 03/02/2022 | |
DAYTONA TOPCO SL | Consejero Delegado | 25/10/2021 | |
DAYTONA MIDCO SL | Consejero | 14/09/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ EXPOSITO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ EXPOSITO EMILIO
Empresa: DATA HOLDINGS FUTURE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 172, S 8, H M 688843, I/A 16 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Empresa: DAYTONA GPCO 1 SL
Administrador Mancomunado
- Benito Martinez Guillermo
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
- Paja Burgoa Fernando Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39137 , F 121, S 8, H M 695304, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: DATA HOLDINGS FUTURE SL
Administrador Mancomunado
- Benito Martinez Guillermo
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
- Paja Burgoa Fernando Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 171, S 8, H M 688843, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: MARQUES BIDCO SL
Consejero
- Diaz Exposito Emilio
- Wutte Winniefried
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 23, S 8, H M 699814, I/A 17 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Empresa: DAYTONA HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
- Paja Burgoa Fernando Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 150, S 8, H M 695305, I/A 18 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: DAYTONA HOLDCO SL
Apoderado
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 150, S 8, H M 695305, I/A 18 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: DAYTONA AGGCO SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
- Paja Burgoa Fernando Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 162, S 8, H M 695306, I/A 11 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: DIGITAL DHF IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43297 , F 204, S 8, H M 764920, I/A 2 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: DIGITAL DHF IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Benito Martinez Guillermo
- Diaz Exposito Emilio
- Gomez Leal Perez Eduardo
- Paja Burgoa Fernando Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43297 , F 197, S 8, H M 764920, I/A 1 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: MARQUES BIDCO SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Exposito Emilio
- Dorado Lobera Francisco-javier
- Morales Camprubi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 20, S 8, H M 699814, I/A 15 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ EXPOSITO EMILIO
Mostramos los datos de DIAZ EXPOSITO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ EXPOSITO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos