DIAZ DIAZ NOEMI
Informe ejecutivo de DIAZ DIAZ NOEMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ DIAZ NOEMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFARMACIA COVADONGA 16 SL | Administrador Unico | 20/12/2023 | |
DELICIAS IBERICAS POR EL MUNDO SL | Apoderado | 04/07/2022 | |
EVOLDI GROUP SL | Apoderado | 04/07/2022 |
VINCULACIONES DE DIAZ DIAZ NOEMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DIAZ NOEMI
Empresa: PARAFARMACIA COVADONGA 16 SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 60, S 8, H AS 55288, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-33
Empresa: PARAFARMACIA COVADONGA 16 SL
Administrador Solidario
- Acebal Martinez Ana Teresa
- Diaz Diaz Noemi
- Menendez Prendes Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 60, S 8, H AS 55288, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-33
Empresa: EVOLDI GROUP SL
Apoderado
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 146, S 8, H TO 37056, I/A 4 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: EVOLDI GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 145, S 8, H TO 37056, I/A 3 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: DELICIAS IBERICAS POR EL MUNDO SL
Apoderado
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 212, S 8, H TO 37054, I/A 6 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: DELICIAS IBERICAS POR EL MUNDO SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 212, S 8, H TO 37054, I/A 5 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: PARAFARMACIA COVADONGA 16 SL
Administrador Solidario
- Acebal Martinez Ana Teresa
- Diaz Diaz Noemi
- Menendez Prendes Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 59, S 8, H AS 55288, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-33
Empresa: DELICIAS IBERICAS POR EL MUNDO SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30348 , F 176, S 8, H M 546151, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Empresa: EVOLDI GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29979 , F 1, S 8, H M 539492, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: CASA DEL ARMIÑO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 210, S 8, H TO 21249, I/A 12 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-45
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ DIAZ NOEMI
Mostramos los datos de DIAZ DIAZ NOEMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DIAZ NOEMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos