DIAZ DIAZ MIGUEL
Informe ejecutivo de DIAZ DIAZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DIAZ DIAZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JASODI SODIAL SL | Apoderado Solidario | 18/04/2017 | |
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 28/10/2014 |
VINCULACIONES DE DIAZ DIAZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DIAZ MIGUEL
Empresa: MARIN DIAZ LABORATORIO DENTAL SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 208, S 8, H M 130443, I/A 7 (07/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MIGUEL DIAZ DIAZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Diaz Miguel
- Muñoz Diaz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 57, S 8, H SE 3295, I/A 7 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Empresa: INMOBILIARIA DIAZ MUÑOZ ECIJA SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 171, S 8, H SE 42505, I/A 10 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-41
Empresa: CONSTRUCCIONES MIGUEL DIAZ DIAZ SL
Administrador Solidario
- Diaz Diaz Miguel
- Muñoz Diaz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 56, S 8, H SE 3295, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-41
Empresa: GESTORA LAS DUNAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Diaz Miguel
Consejero
- Diaz Diaz Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 153, S 8, H CA 10214, I/A 23 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-11
Empresa: GESTORA LAS DUNAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Diaz Miguel
Consejero
- Diaz Diaz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 152, S 8, H CA 10214, I/A 22 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-11
Empresa: MARIN DIAZ LABORATORIO DENTAL SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 208, S 8, H M 130443, I/A 6 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: MARIN DIAZ LABORATORIO DENTAL SL
Administrador Solidario
- Diaz Diaz Miguel
- Ramos Gonzalez Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 208, S 8, H M 130443, I/A 6 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: JASODI SODIAL SL
Apoderado Solidario
- Diaz Diaz Javier
- Diaz Diaz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24344 , F 21, S 8, H M 437793, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859 , F 64, S 8, H SE 43895, I/A 220 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-41
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ DIAZ MIGUEL
Mostramos los datos de DIAZ DIAZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DIAZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos