DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPORAUTO COMPLUTENSE SL | Administrador Unico | 19/03/2013 | |
TODO GESTION HUETOR SL | Administrador Unico | 28/09/2010 | |
TRECATE ENTERPRISES SL | Consejero | 21/07/2009 | |
EL PARAISO DE BUSTARVIEJO SL | Apoderado | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: CAMPORAUTO COMPLUTENSE SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30876 , F 50, S 8, H M 555716, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Empresa: TODO GESTION HUETOR SL
Administrador Unico
- Diaz Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 56, S 8, H GR 32524, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-18
Empresa: TRECATE ENTERPRISES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diaz Diaz Maria Del Carmen
- Diaz Diaz Virginia
- Dura Martos Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41210 , F 150, S 8, H B 382820, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08
Empresa: EL PARAISO DE BUSTARVIEJO SL
Apoderado
- Diaz Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17415 , F 125, S 8, H M 298837, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28
Información de DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DIAZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos