DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
Informe ejecutivo de DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SALMERONA SL | Apoderado Mancomunado | 29/10/2019 | |
LA SALMERONA SL | Secretario | 28/10/2019 | |
LA SALMERONA SL | Consejero | 28/10/2019 | |
AGORA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | Administrador Solidario | 01/04/2015 | |
AGORA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL | Apoderado | 13/02/2015 | |
DIET WORLD CONCEPT SL | Apoderado | 04/02/2015 | |
FERRODEVA SL | Administrador Solidario | 31/10/2013 | |
DELESTAL SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 12/12/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
Empresa: LA SALMERONA SL
Consejero
- Diaz Delestal Monica Sonia
- Diaz Ubeda Emma
- Diaz Ubeda Francisco
- Garcia Gonzalez Maria Luisa Paloma
- Rufiangel Garcia Carlos
Presidente
Secretario
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39792 , F 6, S 8, H M 150858, I/A 12 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: LA SALMERONA SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Delestal Monica Sonia
- Diaz Ubeda Carolina
- Diaz Ubeda Emma
- Garcia Gonzalez Maria Luisa Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39792 , F 3, S 8, H M 150858, I/A 11 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: LA SALMERONA SA
Consejero
- Diaz Delestal Monica Sonia
- Diaz Ubeda Emma
- Diaz Ubeda Francisco
- Garcia Gonzalez Maria Luisa Paloma
- Rufiangel Garcia Carlos
Presidente
Secretario
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9386 , F 58, S 8, H M 150858, I/A 9 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Empresa: GESOMA SERVICIOS INTEGRADOS SL
Administrador Solidario
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19721 , F 143, S 8, H M 347008, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: AGORA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL
Administrador Solidario
- Diaz Delestal Monica Sonia
- Iturribarria Valentin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 189, S 8, H M 595216, I/A 3 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Empresa: AGORA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL
Apoderado
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 188, S 8, H M 595216, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: DIET WORLD CONCEPT SL
Apoderado
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33044 , F 37, S 8, H M 594821, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: FERRODEVA SL
Administrador Solidario
- Diaz Delestal Monica Sonia
- Iturribarria Valentin Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31608 , F 21, S 8, H M 568790, I/A 1 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Empresa: DELESTAL SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Diaz Delestal David Mariano
- Diaz Delestal Monica Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 134, S 8, H M 527952, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Información de DIAZ DELESTAL MONICA SONIA
Mostramos los datos de DIAZ DELESTAL MONICA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DELESTAL MONICA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos