DIAZ DEL BARCO HORACIO
Informe ejecutivo de DIAZ DEL BARCO HORACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ DEL BARCO HORACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA PROMOCION Y ATRACCION DE LAS INVERSIONES EXTERIORES SA | Consejero | 02/02/2012 | 02/07/2012 |
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA | Consejero | 21/10/2010 | 13/04/2012 |
VINCULACIONES DE DIAZ DEL BARCO HORACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DEL BARCO HORACIO
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Del Barco Horacio
- Muñoz Carabias Javier
- Noriega Gomez Alfonso
- Ramos Resa Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26980 , F 61, S 8, H M 388683, I/A 35 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Empresa: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA
Consejero
- Diaz Del Barco Horacio
- Gonzalez Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25360 , F 217, S 8, H M 62782, I/A 200 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Consejero
- Diaz Del Barco Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26980 , F 60, S 8, H M 388683, I/A 33 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA
Consejero
- Diaz Del Barco Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25360 , F 205, S 8, H M 62782, I/A 185 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Información de DIAZ DEL BARCO HORACIO
Mostramos los datos de DIAZ DEL BARCO HORACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DEL BARCO HORACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos