DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
Informe ejecutivo de DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICARANA SL | Administrador Solidario | 05/04/2022 |
VINCULACIONES DE DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
Empresa: CASUALDINING BILBAO SL
Apoderado
- Banet Dominguez Emilio
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
- Garcia Torrente Francisco Oscar
- Saras Cabeza Jose Antonio
- Vidal Delgado De Robles Jose Manuel
- Vidal Delgado De Robles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45961 , F 29, S 8, H M 807631, I/A 3 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: CASUALDINING BILBAO SL
Administrador Mancomunado
- Banet Dominguez Emilio
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
- Garcia Torrente Francisco Oscar
- Saras Cabeza Jose Antonio
- Vidal Delgado De Robles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 112, S 8, H BI 78514, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-48
Empresa: CASUALDINING BILBAO SL
Apoderado
- Banet Dominguez Emilio
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
- Garcia Torrente Fracisco Oscar
- Saras Cabeza Jose Antonio
- Vidal Delgado De Robles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 112, S 8, H BI 78514, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: CASUALDINING BILBAO SL
Administrador Mancomunado
- Banet Dominguez Emilio
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
- Garcia Torrente Fracisco Oscar
- Saras Cabeza Jose Antonio
- Vidal Delgado De Robles Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081 , F 112, S 8, H BI 78514, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-48
Empresa: RICARANA SL
Administrador Solidario
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
- Garcia Castillo Esteban Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 188, S 8, H BI 25536, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-48
Empresa: RICARANA SL
Administrador Unico
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 188, S 8, H BI 25536, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-48
Empresa: RICARANA SL
Administrador Unico
- Diaz De Tuesta Del Arco Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 188, S 8, H BI 25536, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-48
Información de DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA
Mostramos los datos de DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DE TUESTA DEL ARCO ANA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos