DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
Informe ejecutivo de DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLABERMAR 97 SL | Apoderado | 25/02/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
Empresa: KLABERMAR 97 SL
Apoderado
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10065, L 7347, F 12, S 8, H V 168802, I/A 4 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-46
Empresa: HOLDI GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531 , F 70, S 8, H BI 66005, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-48
Empresa: HI-TEC MACHINERY TRADING SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5470 , F 61, S 8, H BI 64591, I/A 4 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: KLABERMAR 97 SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 56, S 8, H BI 26598, I/A 11 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: UNIBOX CARGO SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 217, S 8, H V 155568, I/A 6 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-46
Empresa: HOLDI GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531 , F 68, S 8, H BI 66005, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-48
Empresa: HI-TEC MACHINERY TRADING SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5470 , F 58, S 8, H BI 64591, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-48
Empresa: KLABERMAR 97 SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 56, S 8, H BI 26598, I/A 10 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Empresa: HOLDISA TRADING SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5179 , F 159, S 8, H BI 57802, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Empresa: CARYDIA IBERIA SL
Administrador Unico
- Diaz De Sarabia Azcarate Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5056 , F 160, S 8, H BI 54907, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-48
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA
Mostramos los datos de DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DE SARABIA AZCARATE MARIA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos