DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL STUDIES SA | Administrador Unico | 20/06/2012 | |
SPACE CONNECTION SL | Administrador Unico | 01/12/2010 | |
PUT TOGETHER SL | Socio Unico | 10/03/2010 | |
PUT TOGETHER SL | Administrador Unico | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
Empresa: INTERNATIONAL STUDIES SA
Administrador Unico
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22213 , F 62, S 8, H M 186914, I/A 30 (13/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: INTERNATIONAL STUDIES SA
Administrador Unico
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22213 , F 61, S 8, H M 186914, I/A 28 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Empresa: INTERNATIONAL STUDIES SA
Administrador Unico
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22213 , F 61, S 8, H M 186914, I/A 27 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
Empresa: SPACE CONNECTION SL
Administrador Unico
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28315 , F 24, S 8, H M 509997, I/A 1 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Empresa: PUT TOGETHER SL
Administrador Unico
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27519 , F 80, S 8, H M 495846, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Empresa: PUT TOGETHER SL
Socio Único
- Diaz De La Cebosa Sanchez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27519 , F 80, S 8, H M 495846, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Información de DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DE LA CEBOSA SANCHEZ MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos