DIAZ DE ARMAS ANTONIO
Informe ejecutivo de DIAZ DE ARMAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ DE ARMAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTELERIA DIAZ SL | Socio Unico | 10/09/2021 | 14/01/2022 |
PASTELERIA DIAZ SL | Administrador Unico | 14/01/2022 | |
DIAZ FOOD AND COFFEE SL | Liquidador | 08/10/2019 | 08/10/2019 |
DIAZ FOOD AND COFFEE SL | Administrador Unico | 22/03/2016 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ DE ARMAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DE ARMAS ANTONIO
Empresa: PASTELERIA DIAZ SL
Administrador Unico
- Diaz De Armas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 51, S 8, H TF 6203, I/A 10 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Empresa: PASTELERIA DIAZ SL
Socio Único
- Diaz De Armas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 51, S 8, H TF 6203, I/A 9 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-38
Empresa: DIAZ FOOD AND COFFEE SL
Liquidador
- Diaz De Armas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 133, S 8, H TF 56864, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-38
Empresa: DIAZ FOOD AND COFFEE SL
Administrador Unico
- Diaz De Armas Antonio
Liquidador
- Diaz De Armas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 133, S 8, H TF 56864, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-38
Empresa: DIAZ FOOD AND COFFEE SL
Administrador Unico
- Diaz De Armas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 132, S 8, H TF 56864, I/A 1 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-38
Información de DIAZ DE ARMAS ANTONIO
Mostramos los datos de DIAZ DE ARMAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DE ARMAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos