DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA AGUA INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2024 | |
GESTORA DE RUNAS DE VILANOVA DEL VALLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
CORPORACION ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SL | Apoderado | 26/08/2024 | |
ACCIONA HEALTH CARE SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2024 | |
ACCIONA CONSTRUCCION SA | Apoderado | 09/07/2024 | |
ACCIONA INDUSTRIAL SA | Apoderado | 04/06/2024 | |
ACCIONA MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado | 26/04/2024 | |
ACCIONA SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | Apoderado | 26/04/2024 | |
ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL | Apoderado | 26/04/2024 | |
ACCIONA SMART CITY SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
Empresa: ACCIONA AGUA INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Sanchez Rosalia
- Anta Callersten Carlos
- Arias Borrego Javier
- Arilla De Juana Carlos Maria
- Aritio Garcia Miguel
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Astralaga Goyenechea Josune
- Augusto Romero Oscar
- Belloso Urrea Jose Miguel
- Bengoechea Crespo Mercedes
- Bilbao Trecha Iñigo
- Bonalde Martinez Jhonson Alexis
- Caballero Garcia Susana
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Cagigas Gonzalez Lorena
- Caramazana Gil Alejandro
- Casillas Gamarra Pablo
- Cerezo Ramos Carlos Valentin
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cortabitarte Latorre Fernando
- Cortabitarte Latorre Fernando
- Cruz-conde Roca Lorenzo Javier
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Andres Marruedo Laura
- De La Rosa Jurado Julio
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Diaz Salazar Jorge Andres
- Dominguez Gragera Maria Luisa
- Escarduca Correia Emanuel Jose
- Fernandez De La Pradilla Sainz Angel
- Fernandez Lopez Roberto
- Fernandez- Monge Cortazar Ane
- Flores Fernandez Francisco
- Font Cañas Alejandro
- Freyre Jimenez Enrique
- Garces Martinez Silvia
- Garcia Solar Jose Miguel
- Gavila Raehmel Felipe Christian
- Gonzalez Garcia Raul
- Gonzalez Rodriguez Raul
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Fernandez-peinado Javier
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Hervas Rodriguez-manzaneque Rosa Maria
- Hijos Gago Guillermo
- Huertas Lozano David
- Jimenez Benitez Alejandro
- Jimenez Garcia Mariano
- Lacal Del Val Jose Luis
- Lomas Larrumbide Iñigo
- Lopez Mier Aurelio Ignacio
- Lopez Mier Luis Miguel
- Malfeito Sanchez Jorge-juan
- Mangado Munarriz Oscar
- Mangado Munarriz Oscar
- Manjon Vilda Manuel
- Martinez Sanchez Juan Manuel
- Mendiondo Exposito Juan Luis
- Miranda Lujan Pedro Javier
- Montero Rosende Pablo-agustin
- Montoya Diaz Aurora Carolina
- Muñiz Marquiegui Maria Luisa
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Nieto Garcia Francisco Javier
- Ortega Loizaga Jose Maria
- Pando Garcia Jose Luis
- Pariente Coronilla Jose Maria
- Patimo Luigi
- Perez Hernandez Ernesto Maximino
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Persico Francesco
- Ponsoda Mauri Joan Marc
- Pozo Carmona Antonio
- Ramirez Marrero Jose Luis
- Rancaño Perez Amador
- Ratia Romero Julio
- Ratia Romero Julio
- Rodrigo Tormos Javier
- Rodriguez Izquierdo Daniel
- Rosell Uyarra Marta
- Saez Lopez Javier
- Salcedo Vasquez William Martin
- Sanchez Jimenez Jesus
- Sanchez Medina Manuel Benjamin
- Sancho Carrascosa Jesus
- Serrada Quiza Javier
- Serrano Jimenez Manuel
- Serrano Marin Juan Luis
- Stone Cliff
- Tejero Santos Jose Angel
- Telleria Perez De Albeniz Javier
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Torre Miguel Ana
- Tota Pietro
- Vacas Martin Graciela
- Zamora Avendaño Franklin
- Zarzuela Lopez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 482489, I/A 29 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Mangado Munarriz Oscar
- Sanchez Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823083, I/A 3 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Apoderado
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 605905, I/A 34 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: ACCIONA HEALTH CARE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Frutos Bayon Alba
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Sanchez Fernandez Alberto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 566610, I/A 28 (03/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: ACCIONA CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Galindo Ciria Fernando
- Ortego Carbonell Jesus
- Pizarro Palma Elena
- Sanchez Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 185418, I/A 902 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ACCIONA INDUSTRIAL SA
Apoderado
- Alcaide Gonzalez Diana
- Anta Callersten Carlos
- Arilla De Juana Carlos Maria
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Arsuaga Mariñosa Eduardo
- Bustamante Garay Antonio Maria
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Calvo Rodriguez Arturo
- Calvo Rodriguez Arturo
- Camacho Martinez Luis Fernando
- Campo Mata Sergio
- Casero Ynfiesta Araceli
- Cerezo Perez Marina
- Collado Callau Joaquin Rafael
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Andres Arribas Rafael
- De Hoyos Soriano Julio
- De Rivera Lopez De Letona Jaime
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Dominguez Merino Fernando
- Fernandez Lopez Roberto
- Ferran Huete Ignacio
- Florez Bravo Alexa
- Gonzalez Florin Beatriz
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Heras Llorente Miguel Angel
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Jimenez Garcia Mariano
- Lapuente Sastre Francisco Javier
- Leal Camarillo Javier
- Ledesma Lardies Carlos Adrian
- Mangado Munarriz Oscar
- Mangado Munarriz Oscar
- Martinez Sanchez Juan Manuel
- Millarengo Barro Javier
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Nehama Gonzalez Ana
- Palomino Aragoneses Angel
- Pardo Rodriguez Maria De Los Reyes
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Prieto Tenorio Andres
- Reyes Torollo Juan Carlos
- Rodrigo Tormos Francisco Javier
- Rodriguez Borobio Maria Elena
- Sanchez Fernandez Alberto
- Serrada Quiza Javier
- Serrano Miralles De Imperial Maria
- Serrano Villate Mario
- Servi Lopez Jose Miguel
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Valdivieso Ramos Jose Luis
- Yañez Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 459524, I/A 97 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: ACCIONA MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
- Alcaide Gonzalez Diana
- Anta Callersten Carlos
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Casero Ynfiesta Araceli
- Cerezo Perez Marina
- Collado Callau Joaquin Rafael
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Frutos Bayon Alba
- De Rivera Lopez De Letona Jaime
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Felices Barcia Francisco Javier
- Fernandez Lopez Roberto
- Ferran Huete Ignacio
- Florez Bravo Alexa
- Garcia Calvo Ignacio
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Hernandez Santis Borja
- Hidalgo Gonzalez Iris Yamilet
- Jimenez Garcia Mariano
- Lapuente Sastre Francisco Javier
- Lopez Buciega Francisco Javier
- Mangado Munarriz Oscar
- Mangado Munarriz Oscar
- Martinez Hornillos Maria Desiree
- Martinez Sanchez Juan Manuel
- Minguez Jimenez Francisco Javier
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Pardo Rodriguez Maria De Los Reyes
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Prieto Tenorio Andres
- Quirante Marhuenda Jose Ramon
- Rodrigo Tormos Javier
- Rodriguez Martin Alejandro
- Sanchez Fernandez Alberto
- Serrada Quiza Javier
- Serrano Clamagirans Daniel
- Servi Lopez Jose Miguel
- Suarez Garcia Javier
- Tejero Santos Jose Angel
- Tintore Butiña Jorge
- Vadillo Perez Oscar
- Vicente Pelegrini Justo
- Yañez Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31263 , F 138, S 8, H M 451072, I/A 71 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL
Apoderado
- Alcaide Gonzalez Diana
- Anta Callersten Carlos
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Casero Ynfiesta Araceli
- Cerezo Perez Marina
- Collado Callau Joaquin Rafael
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Frutos Bayon Alba
- De Rivera Lopez De Letona Jaime
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Felices Barcia Francisco Javier
- Fernandez Lopez Roberto
- Ferran Huete Ignacio
- Florez Bravo Alexa
- Garcia Calvo Ignacio
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Hernandez Santis Borja
- Hidalgo Gonzalez Iris Yamilet
- Jimenez Garcia Mariano
- Lapuente Sastre Francisco Javier
- Lopez Buciega Francisco Javier
- Mangado Munarriz Oscar
- Mangado Munarriz Oscar
- Martinez Hornillos Maria Desiree
- Martinez Sanchez Juan Manuel
- Minguez Jimenez Francisco Javier
- Moreno Lorente Huberto Jose
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Pardo Rodriguez Maria De Los Reyes
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Prieto Tenorio Andres
- Quirante Marhuenda Jose Ramon
- Rodrigo Tormos Javier
- Rodriguez Martin Alejandro
- Sanchez Fernandez Alberto
- Serrada Quiza Javier
- Serrano Clamagirans Daniel
- Servi Lopez Jose Miguel
- Suarez Garcia Javier
- Tejero Santos Jose Angel
- Tintore Butiña Jorge
- Vadillo Perez Oscar
- Vicente Pelegrini Justo
- Yañez Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40059 , F 164, S 8, H M 57718, I/A 94 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: ACCIONA SERVICIOS HOSPITALARIOS SL
Apoderado
- Bramley James Donald
- Cañedo Fariñas Yolanda
- Cruz Palacios Juan-manuel
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Rojas Rodriguez Alvaro Javier
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Florez Bravo Alexa
- Gonzalez Escobar Gonzalo
- Lopez Rodriguez Diego Luis
- Mangado Munarriz Oscar
- Marcos Moreira Blanca
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Ruiz Leon Juan
- Sanchez Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30611 , F 215, S 8, H M 326344, I/A 33 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: ACCIONA SMART CITY SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Frutos Bayon Alba
- Diaz Caneja Rodriguez Jose Luis
- Hoya Garcia Mariano
- Mangado Munarriz Oscar
- Sanchez Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31449 , F 225, S 8, H M 566095, I/A 30 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ CANEJA RODRIGUEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos