DIAZ BRAVO SANDRA
Informe ejecutivo de DIAZ BRAVO SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ BRAVO SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTE Y LOGISTICA DIAZ DIEZ SL | Socio Unico | 27/12/2019 | |
TRANSPORTE Y LOGISTICA DIAZ DIEZ SL | Administrador Unico | 27/12/2019 | |
FASTPAQ RED SL | Administrador Unico | 08/06/2012 |
VINCULACIONES DE DIAZ BRAVO SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BRAVO SANDRA
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA DIAZ DIEZ SL
Administrador Unico
- Diaz Bravo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 213, S 8, H J 24053, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-23
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA DIAZ DIEZ SL
Socio Único
- Diaz Bravo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 213, S 8, H J 24053, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-23
Empresa: FASTPAQ RED SL
Administrador Unico
- Diaz Bravo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 139, S 8, H M 523486, I/A 3 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: FASTPAQ RED SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Bravo Sandra
- Vizcaino Diaz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 139, S 8, H M 523486, I/A 3 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: FASTPAQ RED SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Bravo Sandra
- Villacorta Palomares Jose Maria
- Vizcaino Diaz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 135, S 8, H M 523486, I/A 1 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Información de DIAZ BRAVO SANDRA
Mostramos los datos de DIAZ BRAVO SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BRAVO SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos