DIAZ BRAGADO LUIS RAMON
Informe ejecutivo de DIAZ BRAGADO LUIS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE DIAZ BRAGADO LUIS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BRAGADO LUIS RAMON
Empresa: DIZARA GOLD SL
Apoderado
- Diaz Bragado Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 126, S 8, H GR 38183, I/A 4 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-18
Empresa: DIZARA GOLD SL
Apoderado
- Diaz Bragado Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 126, S 8, H GR 38183, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-18
Empresa: DIZARA GOLD SL
Apoderado
- Diaz Bragado Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 125, S 8, H GR 38183, I/A 2 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-18
Información de DIAZ BRAGADO LUIS RAMON
Mostramos los datos de DIAZ BRAGADO LUIS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BRAGADO LUIS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos