DIAZ BORDOY PEDRO
Informe ejecutivo de DIAZ BORDOY PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ BORDOY PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEBRER MELIS SL | Socio Unico | 30/01/2017 | |
FEBRER MELIS SL | Administrador Unico | 18/02/2016 |
VINCULACIONES DE DIAZ BORDOY PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BORDOY PEDRO
Empresa: TRILI SL
Liquidador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
- Gonzalez Llamazares Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 11777, I/A 8 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: TRILI SL
Administrador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
- Gonzalez Llamazares Jose Manuel
Liquidador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
- Gonzalez Llamazares Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 11777, I/A 8 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Socio Único
- Diaz Bordoy Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 30, S 8, H PM 14531, I/A 9 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Administrador Unico
- Diaz Bordoy Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 29, S 8, H PM 14531, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Administrador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 29, S 8, H PM 14531, I/A 8 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: TRILI SL
Administrador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
- Gonzalez Llamazares Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 208, S 8, H PM 11777, I/A 7 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Administrador Solidario
- Diaz Bordoy Pedro
- Gonzalez Llamazares Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 29, S 8, H PM 14531, I/A 6 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Administrador Unico
- Diaz Bordoy Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 29, S 8, H PM 14531, I/A 6 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-07
Empresa: FEBRER MELIS SL
Administrador Unico
- Diaz Bordoy Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 29, S 8, H PM 14531, I/A 5 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07
Información de DIAZ BORDOY PEDRO
Mostramos los datos de DIAZ BORDOY PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BORDOY PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos