DIAZ BARROSO VICENTE
Informe ejecutivo de DIAZ BARROSO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ BARROSO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO GARBASA SL | Administrador Mancomunado | 02/07/2010 | |
REPRESENTACIONES HOSTELERAS MADRILEÑAS SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2009 | 01/07/2010 |
EXCLUSIVAS ECOGARBASA SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2010 | |
PRESTIGE ALIMENTACION SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ BARROSO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BARROSO VICENTE
Empresa: ECO GARBASA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Barroso Vicente
- Diaz De La Torre Alberto
- Diaz De La Torre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23057 , F 75, S 8, H M 129362, I/A 8 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Administrador Mancomunado
- Diaz Barroso Vicente
- Diaz De La Torre Alberto
- Diez De La Torre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26544 , F 126, S 8, H M 478385, I/A 2 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: EXCLUSIVAS ECOGARBASA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Barroso Vicente
- Diaz De La Torre Alberto
- Diaz De La Torre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15826 , F 214, S 8, H M 267181, I/A 5 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: PRESTIGE ALIMENTACION SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Barroso Vicente
- Diaz De La Torre Alberto
- Diaz De La Torre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16947 , F 139, S 8, H M 289884, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Administrador Mancomunado
- Diaz Barroso Vicente
- Diaz De La Torre Alberto
- Diez De La Torre Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26544 , F 123, S 8, H M 478385, I/A 1 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de DIAZ BARROSO VICENTE
Mostramos los datos de DIAZ BARROSO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BARROSO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos