DIAZ BARRIOS GERMAN
Informe ejecutivo de DIAZ BARRIOS GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ BARRIOS GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLANDMOTOR SL | Socio Unico | 10/05/2017 | |
ROLANDMOTOR SL | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
CANANDELI SL | Administrador Unico | 24/06/2016 | |
BARBO COCHES SL | Administrador Unico | 29/02/2012 | |
SUAREZ Y DIAZ INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ BARRIOS GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BARRIOS GERMAN
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 190, S 8, H IL 7458, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-35
Empresa: ROLANDMOTOR SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 56, S 8, H IL 11557, I/A 3 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-35
Empresa: ROLANDMOTOR SL
Socio Único
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 56, S 8, H IL 11557, I/A 3 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-35
Empresa: CANANDELI SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 126, S 8, H IL 9720, I/A 3 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-35
Empresa: CANANDELI SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Barrios German
- Marote Barrado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 126, S 8, H IL 9720, I/A 3 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-35
Empresa: CINCO EMPRESAS DE COCHES REUNIDOS SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 378 , F 206, S 8, H IL 9098, I/A 9 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-35
Empresa: CINCO EMPRESAS DE COCHES REUNIDOS SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 378 , F 206, S 8, H IL 9098, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-35
Empresa: CINCO EMPRESAS DE COCHES REUNIDOS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Juan Carlos
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 378 , F 206, S 8, H IL 9098, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-35
Empresa: GESTORES DIBAR LANZAROTE SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 8, S 8, H IL 905, I/A 3 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-35
Empresa: BARBO COCHES SL
Administrador Unico
- Diaz Barrios German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 212, S 8, H IL 10331, I/A 1 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-35
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ BARRIOS GERMAN
Mostramos los datos de DIAZ BARRIOS GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BARRIOS GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos