DIAZ BAREA BORJA
Informe ejecutivo de DIAZ BAREA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ BAREA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CUINETA IN DOOR SL | Administrador Unico | 14/09/2020 | 27/08/2021 |
DIBAR HOSTELERIA GROUP SL | Administrador Unico | 29/01/2019 | 20/10/2020 |
VINCULACIONES DE DIAZ BAREA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BAREA BORJA
Empresa: LA CUINETA IN DOOR SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47452 , F 167, S 8, H B 552272, I/A 3 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: DIBAR HOSTELERIA GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40628 , F 105, S 8, H B 370005, I/A 7 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-08
Empresa: LA CUINETA IN DOOR SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47452 , F 166, S 8, H B 552272, I/A 1 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-08
Empresa: DIBAR HOSTELERIA GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40628 , F 104, S 8, H B 370005, I/A 5 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Información de DIAZ BAREA BORJA
Mostramos los datos de DIAZ BAREA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BAREA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos