DIAZ BAREA ADRIANA
Informe ejecutivo de DIAZ BAREA ADRIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ BAREA ADRIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CUINETA IN DOOR SL | Administrador Unico | 27/08/2021 | |
LA CUINETA IN DOOR SL | Apoderado Solidario | 23/10/2020 | |
DIBAR HOSTELERIA GROUP SL | Apoderado Solidario | 01/03/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ BAREA ADRIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ BAREA ADRIANA
Empresa: LA CUINETA IN DOOR SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47452 , F 167, S 8, H B 552272, I/A 3 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: LA CUINETA IN DOOR SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barea Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47452 , F 166, S 8, H B 552272, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: DIBAR HOSTELERIA GROUP SL
Apoderado Solidario
- Diaz Barea Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40628 , F 105, S 8, H B 370005, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: DIBAR HOSTELERIA GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40628 , F 104, S 8, H B 370005, I/A 5 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Empresa: DIBAR HOSTELERIA GROUP SL
Administrador Unico
- Diaz Barea Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40628 , F 103, S 8, H B 370005, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Información de DIAZ BAREA ADRIANA
Mostramos los datos de DIAZ BAREA ADRIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ BAREA ADRIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos