DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR DIAZ VIVE TU ESTILO SL | Administrador Unico | 18/01/2018 | |
MAR DIAZ VIVE TU ESTILO SL | Socio Unico | 18/01/2018 |
VINCULACIONES DE DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
Empresa: MAR DIAZ VIVE TU ESTILO SL
Administrador Unico
- Diaz Aznar Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 100, S 8, H A 158341, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Empresa: MAR DIAZ VIVE TU ESTILO SL
Socio Único
- Diaz Aznar Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 100, S 8, H A 158341, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-03
Empresa: TORTOSA Y DIAZ SLL
Administrador Solidario
- Diaz Aznar Maria Del Mar
- Tortosa Caro Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 90, S 8, H A 127893, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-03
Empresa: TORTOSA Y DIAZ SLL
Administrador Solidario
- Diaz Aznar Maria Del Mar
- Tortosa Caro Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 90, S 8, H A 127893, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-03
Información de DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ AZNAR MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos