DIAZ ALVARADO PATRICIA
Informe ejecutivo de DIAZ ALVARADO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ ALVARADO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBERCONTROL INTERNATIONAL SL | Apoderado | 21/09/2012 | 25/04/2018 |
MONTAJES ELECTRICOS SAN IGNACIO SL | Administrador Unico | 27/08/2012 | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE DIAZ ALVARADO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ALVARADO PATRICIA
Empresa: COBERCONTROL INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 69, S 8, H BI 56361, I/A 9 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SAN IGNACIO SL
Administrador Unico
- Diaz Alvarado Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 20, S 8, H BI 5362,B , I/ 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-48
Empresa: COBERCONTROL INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Diaz Alvarado Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 67, S 8, H BI 56361, I/A 5 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-48
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SAN IGNACIO SL
Administrador Unico
- Diaz Alvarado Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 19, S 8, H BI 5362,B , I/ 7 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Información de DIAZ ALVARADO PATRICIA
Mostramos los datos de DIAZ ALVARADO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ALVARADO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos