DIAZ ALEJO CORRALES REYES
Informe ejecutivo de DIAZ ALEJO CORRALES REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ ALEJO CORRALES REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLDADURA Y MANTENIMIENTOS SL | Apoderado | 09/01/2018 | |
CENTRAL PARK FINANZAS SL | Apoderado | 08/11/2017 |
VINCULACIONES DE DIAZ ALEJO CORRALES REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ALEJO CORRALES REYES
Empresa: SOLDADURA Y MANTENIMIENTOS SL
Apoderado
- Diaz Alejo Corrales Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159, L 1471, F 127, S 8, H V 19844, I/A 8 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: CENTRAL PARK FINANZAS SL
Apoderado
- Diaz Alejo Corrales Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10327, L 7608, F 78, S 8, H V 177694, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-46
Empresa: SOLDADURA Y MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Diaz Alejo Corrales Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159, L 1471, F 127, S 8, H V 19844, I/A 6 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
Información de DIAZ ALEJO CORRALES REYES
Mostramos los datos de DIAZ ALEJO CORRALES REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ALEJO CORRALES REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos