DIAZ ALDAO MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ ALDAO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ ALDAO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL SA | Apoderado | 08/11/2023 | |
ALBA EMISSION FREE ENERGY SA | Apoderado | 17/10/2023 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 27/04/2023 | |
PETRONOR INNOVACION SL | Apoderado | 27/04/2023 | |
REPSOL INDUSTRIAL TRANSFORMATION SL | Apoderado | 25/04/2023 | |
REPSOL CUSTOMER CENTRIC SL | Apoderado | 25/04/2023 |
VINCULACIONES DE DIAZ ALDAO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ALDAO MARIA
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 178, S 8, H M 65289, I/A 914 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: ALBA EMISSION FREE ENERGY SA
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 51, S 8, H BI 77382, I/A 10 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-48
Empresa: PETRONOR INNOVACION SL
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5707 , F 221, S 8, H BI 68815, I/A 15 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 133, S 8, H BI 249,A , I/ 366 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: REPSOL CUSTOMER CENTRIC SL
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 147, S 8, H BI 77113, I/A 19 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-48
Empresa: REPSOL INDUSTRIAL TRANSFORMATION SL
Apoderado
- Diaz Aldao Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 102, S 8, H BI 77094, I/A 14 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-48
Información de DIAZ ALDAO MARIA
Mostramos los datos de DIAZ ALDAO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ALDAO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos