DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
Informe ejecutivo de DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLAM EXOTIC EVENTOS SL | Administrador Unico | 14/10/2019 | |
HIGH QUALITY TOURISM SL | Socio Unico | 15/01/2013 | |
HIGH QUALITY TOURISM SL | Administrador Unico | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
Empresa: GLAM EXOTIC EVENTOS SL
Administrador Unico
- Diaz Alamo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 17, S 8, H GR 53902, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-18
Empresa: VIPRURAL ROOMS SL
Administrador Unico
- Diaz Alamo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 2, S 8, H CO 31840, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-14
Empresa: HIGH QUALITY TOURISM SL
Administrador Unico
- Diaz Alamo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 123, S 8, H GR 42551, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Empresa: HIGH QUALITY TOURISM SL
Socio Único
- Diaz Alamo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 123, S 8, H GR 42551, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Empresa: VIPRURAL ROOMS SL
Administrador Unico
- Diaz Alamo Pablo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 1, S 8, H CO 31840, I/A 1 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-14
Información de DIAZ ALAMO PABLO ANGEL
Mostramos los datos de DIAZ ALAMO PABLO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ALAMO PABLO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos