DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW LIFES TRIANA SL | Administrador Unico | 29/05/2019 | |
PRINTSUR SOLUCIONES INTEGRALES SL | Administrador Unico | 13/05/2014 | |
QUATROME SOLUCIONES INTEGRALES SL | Apoderado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
Empresa: NEW LIFES TRIANA SL
Administrador Unico
- Diaz Aguilar Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6728 , F 52, S 8, H SE122081, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-41
Empresa: PRINTSUR SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Diaz Aguilar Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5860 , F 10, S 8, H SE101269, I/A 1 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
Empresa: QUATROME SOLUCIONES INTEGRALES SL
Apoderado
- Diaz Aguilar Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4618 , F 122, S 8, H SE 72622, I/A 4 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-41
Empresa: RICOH ESPAÑA SL
Apoderado
- Diaz Aguilar Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42408 , F 76, S 8, H B 314283, I/A 111 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Información de DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL
Mostramos los datos de DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ AGUILAR JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos