DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
Informe ejecutivo de DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOMEAD INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/04/2016 | 08/06/2022 |
STOMEAD INVERSIONES SL | Liquidador | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
ERIGO ESPAÑA CONSULTING AND INVESTMENTS SA | Consejero | 21/04/2014 | 19/06/2015 |
CARTRACK ESPAÑA SL | Consejero | 30/01/2012 | |
CARTRACK ESPAÑA SL | Secretario | 22/02/2011 | 26/04/2011 |
VINCULACIONES DE DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
Empresa: STOMEAD INVERSIONES SL
Liquidador
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32445 , F 27, S 8, H M 583964, I/A 6 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: STOMEAD INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32445 , F 27, S 8, H M 583964, I/A 6 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: STOMEAD INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32445 , F 26, S 8, H M 583964, I/A 5 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Consejero
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
- Perdigao Abrantes Zuzarte De Mendonca Tito-luis
- Prieto Alda Balbino
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32116 , F 172, S 8, H M 578006, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Consejero
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
- Perdigao Abrantes Zuzarte De Mendonca Tito-luis
- Prieto Alda Balbino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32116 , F 169, S 8, H M 578006, I/A 1 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Empresa: CARTRACK ESPAÑA SL
Consejero
- Asuncion Hernandez Antoni
- Da Fonseca Loureiro Luis Antonio
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28008 , F 195, S 8, H M 504767, I/A 6 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: CARTRACK ESPAÑA SL
Secretario
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28008 , F 195, S 8, H M 504767, I/A 4 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Empresa: CARTRACK ESPAÑA SL
Presidente
Secretario
- Dias Loureiro Manuel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28008 , F 193, S 8, H M 504767, I/A 2 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Información de DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM
Mostramos los datos de DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAS LOUREIRO MANUEL JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos