DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
Informe ejecutivo de DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERA AZIMUT SL | Secretario | 13/09/2022 | |
PESQUERA AZIMUT SL | Consejero | 13/09/2022 | |
PESQUERA AZIMUT SL | Apoderado Solidario | 13/09/2019 |
VINCULACIONES DE DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Consejero
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Rios Rosales Cristina
- Tsiberkin Victor
Presidente
Secretario
- Deyanov Gueoguieva Iassen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 207, S 8, H PO 38293, I/A 13 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Consejero
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Petrukevich Vitaly
- Tsiberkin Victor
Presidente
Secretario
- Deyanov Gueoguieva Iassen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 207, S 8, H PO 38293, I/A 13 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Secretario
- Deyanov Gueoguieva Iassen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 205, S 8, H PO 38293, I/A 12 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Apoderado Solidario
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Garcia Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 206, S 8, H PO 38293, I/A 10 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Apoderado Mancomunado
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Garcia Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 206, S 8, H PO 38293, I/A 10 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Apoderado Mancomunado
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Garcia Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 203, S 8, H PO 38293, I/A 5 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-36
Empresa: PESQUERA AZIMUT SL
Consejero
- Deyanov Gueoguieva Iassen
- Petrukevich Vitaly
- Tsiberkin Victor
Presidente
Secretario
- Deyanov Gueoguieva Iassen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116, L 3116, F 203, S 8, H PO 38293, I/A 4 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-36
Información de DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN
Mostramos los datos de DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEYANOV GUEOGUIEVA IASSEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos