DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
Informe ejecutivo de DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEKANT I VIU SL | Socio Unico | 14/04/2016 | |
DEKANT I VIU SL | Administrador Unico | 14/04/2016 |
VINCULACIONES DE DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
Empresa: HOTEL VALPARAISO SL
Administrador Unico
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605 , F 108, S 8, H PM 30475, I/A 6 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-07
Empresa: HOTEL VALPARAISO SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605 , F 108, S 8, H PM 30475, I/A 6 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-07
Empresa: HOTEL VALPARAISO SL
Nuevo Socio Único
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605 , F 108, S 8, H PM 30475, I/A 6 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-07
Empresa: GISANSEMA SL
Administrador Mancomunado
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 196, S 8, H PM 46268, I/A 5 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-07
Empresa: SIS DORADA SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 151, S 8, H PM 67391, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-07
Empresa: MARBEL C'AN PASTILLA SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 47, S 8, H PM 66833, I/A 4 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-07
Empresa: CALMA CAN PASTILLA SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 126, S 8, H PM 67390, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-07
Empresa: HOTEL VALPARAISO SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605 , F 107, S 8, H PM 30475, I/A 3 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-07
Empresa: SIS DORADA SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 150, S 8, H PM 67391, I/A 1 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: CALMA CAN PASTILLA SL
Administrador Solidario
- Deya Ordinas Lluc Pere Antoni
- Llobet Deia Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 148, S 8, H PM 67390, I/A 1 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
VER MAS ACTOS
Información de DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI
Mostramos los datos de DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEYA ORDINAS LLUC PERE ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos