DEVIS BOTELLA RICARDO
Informe ejecutivo de DEVIS BOTELLA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEVIS BOTELLA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBAO AI SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
CODIGO GOURMET SL | Administrador Unico | 13/02/2020 | |
PROPERTONS SL | Administrador Solidario | 03/09/2019 | |
MARIATOMASA SL | Administrador Solidario | 05/09/2013 | |
OBJECT TRAINERS SL | Socio Unico | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE DEVIS BOTELLA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEVIS BOTELLA RICARDO
Empresa: BILBAO AI SL
Administrador Solidario
- Devis Botella Ricardo
- Nuñez Cañibano Tomasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189 , F 79, S 8, H BI 80687, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Empresa: CODIGO GOURMET SL
Administrador Unico
- Devis Botella Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5914 , F 73, S 8, H BI 74773, I/A 1 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-48
Empresa: PROPERTONS SL
Administrador Solidario
- Devis Botella Ricardo
- Nuñez Cañibano Tomasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5871 , F 163, S 8, H BI 73938, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-48
Empresa: MARIATOMASA SL
Administrador Solidario
- Devis Botella Ricardo
- Nuñez Cañibano Tomasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 218, S 8, H BI 62785, I/A 1 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Empresa: OBJECT TRAINERS SL
Socio Único
- Devis Botella Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 78, S 8, H A 71844, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-03
Empresa: RICARDO DEVIS Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Devis Botella Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 49, S 8, H A 115759, I/A 4 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-03
Empresa: INFOPLUS SL
Administrador Unico
- Devis Botella Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 122, S 8, H A 5149, I/A 5 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-03
Información de DEVIS BOTELLA RICARDO
Mostramos los datos de DEVIS BOTELLA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEVIS BOTELLA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos