DEU IBARZ MARTA
Informe ejecutivo de DEU IBARZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEU IBARZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTO PASAJE AYMAR 3 SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | |
PADOLC SL | Secretario | 29/06/2020 | |
PADOLC SL | Consejero | 29/06/2020 | |
PADOLC SL | Consejero Delegado | 29/06/2020 | |
MAS LLOP EMPORDA SL | Administrador Solidario | 27/09/2010 |
VINCULACIONES DE DEU IBARZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEU IBARZ MARTA
Empresa: PROYECTO PASAJE AYMAR 3 SL
Administrador Solidario
- Daga Bermudez Carles
- Deu Ibarz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47608 , F 184, S 8, H B 556979, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: PADOLC SL
Consejero Delegado
- Deu Ibarz Marta
Consejero
- Deu Ibarz Marta
- Grifols Deu David
- Grifols Deu Oscar
- Grifols Deu Victor
- Grifols Roura Victor
Presidente
Secretario
- Deu Ibarz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23923 , F 22, S 8, H B 61107, I/A 11 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Empresa: PADOLC SL
Administrador Solidario
- Deu Ibarz Marta
- Grifols Roura Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23923 , F 22, S 8, H B 61107, I/A 11 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-08
Empresa: MAS LLOP EMPORDA SL
Administrador Solidario
- Deu Ibarz Marta
- Grifols Roura Nuria
- Grifols Roura Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 3, S 8, H B 400837, I/A 3 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Información de DEU IBARZ MARTA
Mostramos los datos de DEU IBARZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEU IBARZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos