DENIS PETER BRAUER
Informe ejecutivo de DENIS PETER BRAUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DENIS PETER BRAUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACDERMID GRAPHICS SOLUTIONS EUROPE SAS | Apoderado Mancomunado | 09/09/2024 | |
MAC DERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 04/10/2023 | |
COVENTYA TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado | 03/10/2023 | |
MACDERMID ENTHONE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 02/10/2023 | |
COVENTYA TECHNOLOGIES SL | Consejero | 29/06/2022 | |
MACDERMID GRAPHICS SOLUTIONS EUROPE SAS | Apoderado Mancomunado | 12/05/2022 |
VINCULACIONES DE DENIS PETER BRAUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DENIS PETER BRAUER
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 538142, I/A 5 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 147, S 8, H B 102246, I/A 101 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 147, S 8, H B 102246, I/A 101 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 146, S 8, H B 102246, I/A 100 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 146, S 8, H B 102246, I/A 100 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: COVENTYA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48029 , F 57, S 8, H B 223366, I/A 18 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: COVENTYA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48029 , F 57, S 8, H B 223366, I/A 18 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: MACDERMID ENTHONE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 193, S 8, H B 536615, I/A 8 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: MACDERMID ENTHONE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 193, S 8, H B 536615, I/A 8 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: COVENTYA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Consejero
- Carey James Dorman
- Denis Peter Brauer
- John Edward Capps
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48029 , F 56, S 8, H B 223366, I/A 16 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
VER MAS ACTOS
Información de DENIS PETER BRAUER
Mostramos los datos de DENIS PETER BRAUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DENIS PETER BRAUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos