DENIA GARCIA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de DENIA GARCIA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DENIA GARCIA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTESPACIA INMOBILIARIA SL | Apoderado | 26/10/2022 |
VINCULACIONES DE DENIA GARCIA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DENIA GARCIA ROSA MARIA
Empresa: AVANTESPACIA INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Denia Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682 , F 131, S 8, H C 55147, I/A 59 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-15
Empresa: NOVHABILIDAD SL
Administrador Unico
- Denia Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8863, L 6149, F 221, S 8, H V 128213, I/A 3 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-46
Empresa: URBANAS DE LEVANTE SA
Apoderado
- Añon Soucase Juan Jose
- David Langa Jorge
- Denia Garcia Rosa Maria
- Rubio Martinez Consuelo
- Soler Rubio Juan Bautista
- Soler Rubio Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568, L 881, F 76, S 8, H V 12159, I/A 24 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-46
Empresa: NOVHABILIDAD SL
Administrador Unico
- Denia Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8863, L 6149, F 220, S 8, H V 128213, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-46
Información de DENIA GARCIA ROSA MARIA
Mostramos los datos de DENIA GARCIA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DENIA GARCIA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos