DEMMAK MOHAMMED RAFIK
Informe ejecutivo de DEMMAK MOHAMMED RAFIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEMMAK MOHAMMED RAFIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA | Apoderado | 02/03/2020 | 22/04/2022 |
CENTRAL TERMICA CICLO COMBINADO GRUPO 4 SL | Consejero | 13/09/2021 | 10/11/2021 |
VINCULACIONES DE DEMMAK MOHAMMED RAFIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEMMAK MOHAMMED RAFIK
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Demmak Mohammed Rafik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40026 , F 121, S 8, H M 404819, I/A 44 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Consejero Delegado
Consejero
- Arguelles Tuñon Pablo
- Arribas Arias Felix
- Demmak Mohammed Rafik
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 148, S 8, H AS 38338, I/A 22 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-33
Consejero Delegado
Consejero
- Arguelles Tuñon Pablo
- Arribas Arias Felix
- Demmak Mohammed Rafik
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 148, S 8, H AS 38338, I/A 19 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-33
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Demmak Mohammed Rafik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 224, S 8, H M 404819, I/A 37 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Información de DEMMAK MOHAMMED RAFIK
Mostramos los datos de DEMMAK MOHAMMED RAFIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEMMAK MOHAMMED RAFIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos