DEMCHENKO MARIA
Informe ejecutivo de DEMCHENKO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEMCHENKO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIFEMAR PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 09/01/2013 | 04/06/2015 |
CIFEMAR PROPERTIES SL | Administrador Unico | 25/11/2011 | 09/01/2013 |
CIFEMAR PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 04/03/2009 | 25/11/2011 |
CITYINVEST TOUR PROJECTS SL | Administrador Solidario | 04/03/2009 | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE DEMCHENKO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEMCHENKO MARIA
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanova Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 15, S 8, H MA 64220, I/A 14 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-29
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanova Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 14, S 8, H MA 64220, I/A 12 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Demchenko Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 14, S 8, H MA 64220, I/A 12 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Demchenko Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 14, S 8, H MA 64220, I/A 11 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-29
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanov Daniil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 14, S 8, H MA 64220, I/A 11 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-29
Empresa: CITYINVEST TOUR PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanova Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3634, L 2545, F 132, S 8, H MA 72441, I/A 5 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-29
Empresa: CITYINVEST TOUR PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanova Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3634, L 2545, F 131, S 8, H MA 72441, I/A 4 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-29
Empresa: CIFEMAR PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Demchenko Maria
- Sukhanov Daniil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341, L 2253, F 13, S 8, H MA 64220, I/A 9 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-29
Información de DEMCHENKO MARIA
Mostramos los datos de DEMCHENKO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEMCHENKO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos